据“川观新闻”9月21日消息,近日,中共中央批准:于立军同志任中共四川省委副书记。
于立军出生于1967年8月,辽宁建平人,长期在天津市工作,2019年9月任市委常委、蓟州区委书记,同年10月兼任市委教育工委书记。
2021年2月,于立军跨省履新,任四川省委常委、省委组织部部长。直至此番调整。
他还是第二十届中央委员。
近期热门视频
关注长安街知事视频号
观看更多精彩视频
长安街知事
2024-09-21 10:08
全文播报
据“川观新闻”9月21日消息,近日,中共中央批准:于立军同志任中共四川省委副书记。
于立军出生于1967年8月,辽宁建平人,长期在天津市工作,2019年9月任市委常委、蓟州区委书记,同年10月兼任市委教育工委书记。
2021年2月,于立军跨省履新,任四川省委常委、省委组织部部长。直至此番调整。
他还是第二十届中央委员。
近期热门视频
关注长安街知事视频号
观看更多精彩视频
【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】
去APP中热议吧